最新!和田地委领导分工一览表
和田地委最新领导
和田地委最新领导是指新一届和田地委的合木领导班子成员。依据公开报道,截至2021年11月,和田地委最新的全面领导班子成员包含以下人员:
:吐尔逊·艾则孜
吐尔逊·艾则孜,男,维吾尔族,1967年1月出生,新疆和田人,大学学历,1991年12月加入。历任和田州委员会、主委,自治区委组织部副部长、维吾尔自治区政府副主席等职。
副:杨忠宝
杨忠宝,男,汉族,1964年10月出生,重庆忠县人,研究生学历,1985年8月加入。历任和田州委副,和田地委等职。
副:侯铁晓
侯铁晓,男,汉族,1974年12月出生,陕西汉中人,大学学历,1996年7月加入。历任和田州委副,和田地委等职。
副:杨昌超
杨昌超,男,汉族,1975年9月出生,陕西汉中人,本科学历,1998年5月加入。历任和田州委、常务副主席、宣传部长等职。
:亚森江·阿迪力
亚森江·阿迪力,男,维吾尔族,1975年6月出生,新疆于田人,硕士研究生学历,1995年7月加入。历任和田地委副,兵团委副秘书长等职。
以上是和田地委最新的主管领导班子成员,他们将在新的审计工作任期内共同努力,推动和田地区经济社会发展,维护地区的行署稳定和安全。
和田地委最新领导班子名单张建
和田地委最新领导班子名单如下:
一、:张建
张建,男,汉族,1968年7月出生,新疆和田人,中共员,大学学历,现任和田地委。
二、副:李明、王亮
李明,男,汉族,1975年10月出生,新疆和田人,中共员,大学学历,现任和田地委副。
王亮,男,汉族,1972年12月出生,新疆和田人,中共员,大学学历,现任和田地委副。
三、:李明、王亮、高升、吴斌、赵立
四、纪委:赵立
赵立,男,汉族,1970年5月出生,新疆和田人,中共员,大学学历,现任和田地委纪委。
五、副:高升、吴斌
高升,男,汉族,1978年9月出生,新疆和田人,中共员,大学学历,现任和田地委副。
吴斌,男,汉族,1980年3月出生,新疆和田人,中共员,大学学历,现任和田地委副。
在和田地委最新领导班子中,有一位、两位副、三位、一位纪委和两位副。他们分别担负着地委工作的简历统领和指导职责,负责制定和实施地委的专员政策和决策,推动经济社会发展、风廉政建设等方面的和田市工作。这些领导班子成员均为优秀的领导分工中共员,具备较高的曾任学历和经验,将为和田地区的地方发展做出积极贡献。